广元市林业局领导班子简介及分工
局党组书记 刘继洪
主持林业局全面工作
【简历】
1982.10—1985.12 中国人民解放军81601部队72分队服役
1985.12—1987.12 广元市朝天区李家乡人民政府工作
1987.12—1994.01 广元市朝天区两河口乡工作,1988.12任乡党委副书记,1989.08任乡政府乡长,1992.04任乡党委书记
1994.01—1996.04 广元市朝天区区委办公室副主任
1996.04—2001.03 广元市朝天区林业局局长,1997.07任党组书记(1993.09-1996.06 省委党校经管专业大专函授学习)
2001.03—2003.01 广元市朝天区委办公室主任(1999.09-2001.12省委党校法律专业本科函授学习)
2003.01—2010.11 广元市朝天区人民政府副区长
2010.11—2013.02 广元市林业和园林管理局副局长、党组成员
2013.02—2014.09 广元市林业和园林局副局长、党组副书记
2014.09—2016.10 广元市林业和园林局副局长、党组成员
2016.10— 广元市林业局党组书记
局长 卢春刚
主持林业局全面工作
【简历】
1991.08—1993.02 广元市朝天区文教局工作(其间:1989.04-1991.12四川师范大学汉语言文学专业自考大学毕业)
1993.02—2000.11 广元市朝天区人民政府办公室工作,1994.07秘书(正股级)1995.05秘书科科长;1997.07 区人民政府办公室副主任;1999.05兼任区人民政府督查室主任(其间:2000.05-2000.07四川省社会主义学院第51期党外中青年干部培训班学习)
2000.11—2003.01 广元市朝天区卫生局局长(其间:2002.09-2002.11广元市委党校第十五期中青年班学习)
2003.01—2011.08 广元市元坝区人民政府副区长(其间:2009.06.15-06.23清华大学公共管理高级研修班结业;2006.09-2009.06四川师范大学教育管理专业硕士研究生毕业;2010.10.03—10.20复旦大学四川民主党派中青年干部公共管理高级研修班结业)
2011.08- 2016.10 广元市食品药品监督管理局副局长(2016.03任民革广元市委主委)
2016.10— 广元市林业局局长
党组成员、副局长 肖志成
负责森林资源监管、各类自然保护地和湿地资源的监督管理、林业有害生物防治工作。分管森林资源管理科、自然保护地和湿地管理科、四川南河国家湿地公园管理处、森林病虫防治检疫站、林业园林调查规划设计院。
【简历】
1988.07—1988.12 广元市朝天区林业局从事营林工作
1989.01—1990.01 广元市朝天区沙河乡开展科技扶贫,任科技副乡长
1991.01—1997.06 广元市飞机播种造林站工作,1994年2月任副站长,1996年5月任站长
1997.06—2007.08 广元市林业局绿化造林科工作,任科长
2007.08—2009.03 广元市林业局工作,任市林业局林业总工程师。2007年9月至2008年7月,兼任局森林资源管理科科长
2009.03— 广元市林业局副局长、党组成员
党组成员、副局长 常青
负责信访维稳、综治、矛盾纠纷大调解节、节能减排等局机关事务;负责全局财务、规划改革和政策法规、对外交流合作工作。分管局办公室、财务科、规划改革和政策法规科。
【简历】
1983.09—1986.07 绵阳师专数学专业
1986.07—1995.07 广元市嘉陵中学教师
1995.07—1997.03 广元市林业局办公室副主任科员(其间:1995.09-1997.12参加省委党校行政管理专业本科班函授学习)
1997.03—2001.02 广元市林业局办公室副主任.2000.06任主任科员
2001.02—2007.07 广元市林业局办公室主任(其间:2001.09-2001.11参加第十四期中青班培训)
2007.07—2008.12 广元市市林业局机关党委书记、党组成员
2008.12—2011.02 广元市市林业和园林管理局机关党委书记、党组成员
2011.02—2012.09 广元市市林业和园林局机关党委书记、党组成员
2012.09—2019.01 广元市市林业和园林局副局长、党组成员
2019.01— 广元市市林业局副局长、党组成员
党组成员、副局长 唐昌明
负责森林公安、野生动植物保护管理、林业综合执法、森林防火及安全工作。分管市森林公安局、野生动植物保护管理科、市林业行政综合执法支队、市防火办。
【简历】
1982.10-1984.09 云南省军区边防四团战士
1984.09-1986.07 昆明陆军学院通信学校学生
1986.07-1989.01 云南省军区边防五团排长
1989.01-1990.04 云南省军区边防五团后勤处副连职参谋
1990.04-1992.06 云南省军区边防五团机炮连代理政治教导员
1992.06-1994.05 云南省军区边防五团六连政治指导员
1994.05-1995.05 云南省军区边防五团一营副政治指导员
1995.05-1996.08 云南省军区边防五团政治处宣传股股长
1996.08-1997.06 四川省军区广元军分区政治部副营职干事
1997.06-2002.03 四川省军区广元军分区政治部正营职干事
2002.03-2004.11 四川省军区广元军分区政治部宣传保卫科科长
2004.11-2005.03 四川省广元市元坝区人民武装部副部长
2005.03-2012.11 四川省广元市利州区人民武装部政治委员
2012.11- 广元市林业局党组成员、副局长(保留正县级待遇)
党组成员、机关党委书记 李文采
负责党务及思想政治、党风廉政建设、人事和离退休人员管理、驻村帮扶、团委、妇委会及造价站。分管人事科、党委办、造价站。
【简历】
1987.07-1997.10 广元市元坝区林业局干部
1997.10-1998.06 广元市元坝区林业局科员
1998.06-2000.06 广元市林业局科员
2000.06-2003.04 广元市林业局副主任科员
2003.04-2004.05 广元市林业局科学技术科副科长
2004.05-2008.08 广元市林业局办公室副主任
2008.08-2010.11 广元市林业局政策法规科科长
2010.11-2013.02 广元市林业和园林局森林资源管理科科长
2013.02— 广元市林业局机关党委书记、党组成员
党组成员、工会主席
负责国有林场基本建设、林木种苗、工会工作。分管国有林场和种苗管理科、市国有林场、市鸳鸯池林场、机关工会。
【简历】
1982.12-1985.08 国营旭光电子管厂技术科职工
1985.08-1993.10 广元市林业局职工
1993.10-1996.04 广元市林业局档案助理馆员
1996.04-1999.06 广元市林业局副主任科员 (其间:1996.09-1998.12中央
党校函授学院政法专业大学毕业)
1999.06-2001.02 广元市林业局离退休工作科副科长,2000.06任主任科员
2001.02-2007.06 广元市林业局人事教育科副科长(其间:2006.08主持人事
教育科工作)
2007.06-2009.03 广元市林业局人事教育科科长
2009.03-2012.12 广元市林业和园林管理局人事教育科科长
2012.12-2013.02 广元市林业和园林局人事科科长
2013.02— 广元市林业局工会主席、党组成员
总工程师 洪莉
负责林业业务技术总把关和事业单位专业技术人员的技术职务考核、评审工作;负责生态保护修复和造林绿化、林业产业和科技、生态产业扶贫、天然林资源保护、退耕还林、基层林业工作站建设、生态旅游。分管生态保护修复科、林业产业和科技科、林业园林科学研究院、国营中心苗圃。
【简历】
1989.07——1990.06 广元市林业局见习
1990.06——1996.04 广元市林业勘测设计队助理工程师
1996.04——2004.06 广元市林业勘测设计队工程师
2004.06——2008.04 广元市油橄榄研究所副所长
2008.04——2010.02 广元市林业勘测设计队队长
2010.02——2012.09 广元市林业和园林局绿化园林管理科科长
2012.09—— 广元市林业局总工程师